Reports for Leif Henry Graflind
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leif Henry Graflind
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6120958, Commercial Registry Office Berne, (36)
ASFT Airport Surface Friction Tester Swiss AG, in Sigriswil, CH-217.0.138.809-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 5, Publ. 3897202).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graflind, Leif Henry, schwedischer Staatsangehöriger, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aeschlen ob Gunten (Gemeinde Sigriswil), einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Graflind, Johan Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3897202, Commercial Registry Office Berne, (36)
ASFT Airport Surface Friction Tester Swiss AG, bisher in Thun, CH-217.0.138.809-6, Import, Export, Kauf und Verkauf von Flughafen-Technologien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2004, S. 3, Publ. 2072946).
Statutenänderung:
10.04.2007.
Sitz neu:
Sigriswil.
Domizil neu:
Im Dorf 1358 A, 3656 Aeschlen ob Gunten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corpataux, Beat E., von Tentlingen, in Tentlingen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graflind, Leif Henry, schwedischer Staatsangehöriger, in Aeschlen ob Gunten (Gemeinde Sigriswil), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].
Publication number: 2072946, Commercial Registry Office Berne, (36)
ASFT Airport Surface Friction Tester Swiss AG, bisher in Lyssach, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 23.05.2000, S. 3479).
Statutenänderung:
1.05.2003.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Bälliz 64, 3600 Thun.
Zweck:
Import, Export, Kauf und Verkauf von Flughafen-Technologien. Kann ebenfalls alle Handels- und Finanzgeschäfte tätigen, namentlich durch Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die Mobilien oder Immobilien betreffen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corpataux, Beat E., von Tentlingen, in Tentlingen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Graflind, Leif Henry, schwedischer Staatsangehöriger, in Aeschlen ob Gunten (Gemeinde Sigriswil), Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Revicor SA, in Fribourg, Revisionsstelle [wie bisher].