Reports for Thomas Grafenauer
Mandates
Newest SOGC notifications: Thomas Grafenauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6831286, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Lignodux GmbH, in Luzern, CH-100.4.787.794-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 10, Publ. 4036916).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grafenauer, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Haslach (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Siegrist, Fritz, von Seengen, in Auenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6096122, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Krono Holding AG, in Luzern, CH-100.3.007.437-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, S. 0, Publ. 6066078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grafenauer, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Haslach (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5569348, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Krono Holding AG, in Luzern, CH-100.3.007.437-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 15, Publ. 5136552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bechtold, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaindl-Benes, Ines, österreichische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kaindl, Ines];
Grafenauer, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Haslach (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Delegierter und Geschäftsführer].