Reports for Rolf Graf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Graf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005569596, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Rolf, von Oberdiessbach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005344108, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926221).
Statutenänderung:
02.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Christine, von Schwarzenburg, in Uster, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumgartner Wegmüller, Monika, von Kirchberg (SG), in Freienstein-Teufen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun Szokody, Anna, von Hinwil, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rolf, von Oberdiessbach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Reukauf, Dr. Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Strucken, Walter, von Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004737573, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Marion, von Zürich, in Bubikon, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Wilhelm, von Vilters-Wangs, in Zug, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Rolf, von Oberdiessbach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.