Reports for Rolf Graf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Graf
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Graf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3629961, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Graf Capital Partners AG, in Zumikon, CHE-112.384.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 28, Publ. 5354546).
Firma neu:
Graf Capital Partners AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Rolf, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3598641, Commercial Registry Office Berne, (36)
Osterwalder AG, in Lyss, CHE-102.128.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arni, Marco, von Buchegg, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Doris, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rolf, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Stephanie, von Schangnau, in Kallnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuthe, Nadja, von Zürich, in Gerolfingen (Täuffelen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5354546, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Graf Capital Partners AG, in Zumikon, CH-020.3.028.780-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 28, Publ. 5024778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Dr. Urs, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Rolf, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].