Reports for Markus Graf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Graf
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Graf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005649190, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AVANTEC AG, in Zürich, CHE-108.445.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005590944).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Markus, von Rafz, in Rafz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: COO / Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob, Christian Max, von Zollikon, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005118502, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AVANTEC AG, in Zürich, CHE-108.445.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005043821).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Markus, von Rafz, in Rafz, COO / Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005043822, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AVANTEC Holding AG, in Zürich, CHE-438.154.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, S.0, Publ. 3194723). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Markus, von Rafz, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Stephan, von Flurlingen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Daniel, von Zofingen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Peter, von Menziken, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.