Reports for Erich Graf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Erich Graf
Newest SOGC notifications: Erich Graf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004885751, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Elektro Melcher AG, in St. Moritz, CHE-104.389.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S.15, Publ. 5129332).
Firma neu:
Elektro Melcher AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melcher, Räto, von St. Moritz, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Erich, von Rafz, in Pontresina, Mitglied + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Melcher, Marcel, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied + Sekretär + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift, Sekretär, mit Einzelunterschrift];
RBT AG (CHE-107.057.148), in St. Moritz, Revisionsstelle [bisher: RBT AG, in St. Moritz (CH-350.3.004.302-0)].
Publication number: 3876069, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Ermasa GmbH, in Luzern, CHE-279.859.101, c/o VATAR AG, Waldstätterstrasse 6/8, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.11.2017.
Zweck:
Entwicklung von Software sowie Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich;
Tätigung von Finanz- und Handelsgeschäften;
kann Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären oder Dritten vornehmen sowie Aktionären oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren;
Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen;
Erwerb von Grundeigentum;
Vergabe von Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Prevosti, Sandro, von Bregaglia, in La Punt-Chamues-ch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fischer, Martin, von St. Moritz, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Graf, Erich, von Rafz, in Pontresina, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Elektro Melcher AG, in St. Moritz, Via Stredas 4, 7500 St. Moritz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.05.1998.
Zweck:
Betrieb eines Elektrofachgeschäftes und Ausführung von Starkstrom-, Schwachstrom- und Telefoninstallationen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1 000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung von der Mario Melcher AG, in St. Moritz, Inventargegenstände und Warenvorräte zu einem Maximalpreis von CHF101'707.50 inkl. MWSt zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztbekannte Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Melcher, Räto, von St. Moritz, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Melcher, Marcel, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Graf, Erich, von Rafz, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Riedi Berni Theus AG, in St. Moritz, Revisionsstelle.