Reports for Flavian Graber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Flavian Graber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004813540, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Spectacular Spectacular GmbH, in Liestal, CHE-161.343.501, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2018, Publ. 4161305).
Einfache Gesellschaft bestehend aus:
Graber, Flavian, von Basel und Dornach, in Liestal und Graber, Christian, von Basel und Dornach, in Bern und Graber, Niklaus, von Basel und Dornach, in Hölstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butz, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'333.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Flavian, von Basel und Dornach, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'333.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Graber, Christian, von Basel und Dornach, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'333.00;
Einfache Gesellschaft Graber, Flavian und Graber, Christian und Graber, Niklaus, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 8'333.00.
Publication number: HR02-1004638836, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Verein Hofmättli, in Lupsingen, CHE-277.637.989, Verein (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, S.0, Publ. 2836487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Michael, von Basel, in Liestal, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Flavian, von Basel, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1808469, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Soul Works Foundation, in Pratteln, CHE-110.511.001, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6134528).
Urkundenänderung:
19.02.2014.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Schwertrainstrasse 18, 4142 Münchenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Kandid Ganter, in Arlesheim (CH-280.1.000.620-0), Revisionsstelle;
Gysin-Wüthrich, Heidi, von Oltingen, in Rothenfluh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fels, Mark, von Guggisberg, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Thomas, von Basel, in Tramelan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Gisela, von Rüderswil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graber, Flavian, von Basel und Dornach, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hölstein];
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle.