Reports for Mustafa Göcmen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mustafa Göcmen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6029644, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gossau Market GmbH, in Gossau SG, CH-320.4.063.536-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 20, Publ. 5077058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarigül, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5077058, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Basak Market GmbH, in Gossau SG, CH-320.4.063.536-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 13, Publ. 4546890).
Statutenänderung:
14.05.2009.
Firma neu:
Gossau Market GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Hüseyin Caglar, türkischer Staatsangehöriger, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3214630, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SAN-ELPA Wil GmbH, bisher in Wil SG, CH-320.4.052.577-4, Import von und Handel mit Lebensmitteln usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 12, Publ. 2729794).
Statutenänderung:
19.01.2006.
Firma neu:
Di Conti GmbH.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Kapellweg 10, 9464 Lienz.
Zweck neu:
Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art im In- und Ausland, sei es in eigenem Namen und für eigene Rechnung, sei es unter dem Namen und für die Rechnung Dritter;
Führen oder Vermieten von Betrieben im Bereich Gastronomie, Autogaragen, Reisebüros und Restaurationsbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Celik, Halil, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Celik, Bayram, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Manfred, von Rüthi SG, in Lienz (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.