Reports for Amrush Goçi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Amrush Goçi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005980644, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CLEAR Immobilien AG, bisher in Oftringen, CHE-134.138.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251408).
Statutenänderung:
13.02.2024.
Firma neu:
Eco Real Estate AG.
Sitz neu:
Dietlikon.
Domizil neu:
Aegertstrasse 5, 8305 Dietlikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolaj, Beqë, von Winterthur, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Goçi, Amrush, von Aarwangen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berisha, Fadil, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005251408, Commercial Registry Office Aargau, (400)
CLEAR Immobilien AG, in Oftringen, CHE-134.138.016, Römerweg 12, 4665 Oftringen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Vermittlung und die Verwaltung von Liegenschaften, die Erstellung von Bauten aller Art sowie die Tätigkeit als General- und Totalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 07.07.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tolaj, Beqë, von Winterthur, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Goçi, Amrush, von Aarwangen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004993750, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ZAF AG, bisher in Boningen, CHE-444.232.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535675).
Statutenänderung:
24.09.2020.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Gärtnereiweg 23, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Land und Liegenschaften;
kann Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Gipserei und Malerei sowie als Totalunternehmen erbringen, Immaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, nutzen und erteilen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zazzi, Uwe, von Domleschg, in Boningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goçi, Amrush, von Aarwangen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Goci, Amrush, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].