Reports for Peter Glur
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Peter Glur
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5203708, Commercial Registry Office Zug, (170)
ADVANTAS Treuhand GmbH, in Risch, CH-130.4.002.740-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2005, S. 15, Publ. 3123514).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glur, Peter, von Roggwil BE, in Meierskappel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Glur-Gutjahr, Franziska, von Roggwil BE, in Meierskappel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 4304974, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aureolus GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.007.069-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2007, S. 15, Publ. 3854774).
Statutenänderung:
15.01.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glur, Peter, von Roggwil BE, in Meierskappel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dirk J., deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: in Frankfurt (DE) und mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00].
Publication number: 3854774, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aureolus GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.007.069-5, Weidstrasse 15, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2007.
Zweck:
Verwaltung des eigenen Vermögens;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Müller, Dirk J., deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.00;
Glur, Peter, von Roggwil BE, in Meierskappel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00.