Reports for Max Gloor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Gloor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7087472, Commercial Registry Office Berne, (36)
Thommen-Furler AG, in Rüti bei Büren, CH-073.3.002.575-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2011, Publ. 6112932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Max, von Birrwil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6156128, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Thommen-Furler AG, Zweigniederlassung Ziefen, in Ziefen, CH-280.9.007.430-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 6, Publ. 4014512).
mit Hauptsitz in:
Rüti bei Büren (HR Berner Jura-Seeland).
Hauptsitz neu:
Rüti bei Büren (HR BE) [bisher: Sitz Rüti bei Büren (HR Berner Jura-Seeland)].Statuten Hauptsitz neu: [Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonigen, Jean-Matthieu, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Louis (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gloor, Max, von Birrwil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Minder, Hans-Jürg, von Auswil, in Mümliswil-Ramiswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Klass, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Basinghausen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Dr. Urs, von Luzern, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetzel, Ruth, von Basel, in Ettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stritt, Beat, von St. Ursen und Fribourg, in Gurmels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zuber, Thierry, von Günsberg, in Corgémont, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christ, Franz, von Holderbank SO, in Leuzigen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berçot, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Orvin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2177228, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Thommen-Furler AG, Zweigniederlassung Ziefen, in Ziefen, Hauptstrasse 11, 4417 Ziefen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Thommen-Furler AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Rüti bei Büren.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
08.05.1973 [letzte Publikation: SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003 S. 4].
Zweck Hauptsitz:
Import von und Handel, Konfektionierung und Transport mit Chemikalien, Industrie-Rohstoffen, chemische Spezialitäten und Schmierstoffen. Sammlung, Triage, Vorbehandlung, Transport, Verwertung und Vernichtung von Industrie- und Sonderabfälle.
Eingetragene Personen:
Métraux, Olivier, von Pailly, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Christ, Franz, von Holderbank SO, in Leuzigen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiemann, Philippe, von St. Gallen, in Genève, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Courvoisier, Pierre Philippe, von Donneloye, in Essertines-sur-Yverdon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonigen, Jean-Matthieu, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Louis (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gfeller, Jürg, von Vechigen, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gloor, Max, von Birrwil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grognuz, Michel, von Poliez-Pittet, in Schönbühl-Urtenen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Minder, Hans-Jürg, von Auswil, in Mümliswil-Ramiswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Recorbet, Catherine, französische Staatsangehörige, in Saint-Louis (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Christa, von Lauwil, in Bubendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stritt, Beat, von St. Ursen und Fribourg, in Sutz, mit Kollektivprokura zu zweien.