Reports for Christian Glassey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Glassey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005968541, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société coopérative Immocoop Union Isérables, à Isérables, CHE-100.768.314, société coopérative (No. FOSC 94 du 15.05.2020, Publ. 1004891034).
Nouvelle adresse:
c/o Jean-Yves Crettenand, Rue du Téléphérique 5, 1914 Isérables.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Glassey, Christian, de Nendaz, à Isérables, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Jean Yves, dit Jean-Yves, de Isérables, à Isérables, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Crettenand, Jean Yves, président, avec signature collective à deux];
Dénis, Christina, de Isérables, à Saillon, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: 3012155, Commercial Registry Office Valais, (626)
Banque Raiffeisen Sion et Région société coopérative, à Sion, CHE-105.760.194, société coopérative (No. FOSC 62 du 31.03.2016, Publ. 2752297).
Inscription ou modification de personne(s):
Bornet, Bénédicte, de Nendaz, à Nendaz, avec procuration collective à deux;
Cottagnoud, Freddy, de Conthey, à Conthey, avec procuration collective à deux;
Putallaz, Charles Albert, de Conthey, à Conthey, avec procuration collective à deux;
Fontannaz, Angèle Marie Noëlle, dite Marie Noëlle, de Vétroz, à Vétroz, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Roduit, Patrice, de Fully, à Fully, avec procuration collective à deux;
Glassey, Christian, de Nendaz, à Nendaz, avec procuration collective à deux;
Charbonnet, Gérald Pierre Alain, dit Pierre Alain, de Nendaz, à Nendaz, avec procuration collective à deux;
Fournier, Louis, de Nendaz, à Nendaz, avec procuration collective à deux.
Publication number: 1388897, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société Coopérative Immocoop Union Isérables, à Isérables, CHE-100.768.314, société coopérative (No. FOSC 31 du 14.02.2013, Publ. 7064764).
Modification des statuts:
10.06.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Immocoop Union Isérables.
Nouvelle adresse:
Rte des Condémines 8, 1914 Isérables.
Nouvelles communications:
Communications aux sociétaires: par lettre circulaire personnalisée ou affichage dans le commerce exploité par la société. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gillioz, Gilbert, de Isérables, à Isérables, vice-président, avec signature collective à deux;
Lambiel née Vouillamoz, Marie, de Isérables, à Isérables, membre, sans droit de signature;
Crettenand, Jean-Claude, de Isérables, à Isérables, membre, sans droit de signature;
Monnet, Basile, de Isérables, à Isérables, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Jean Yves, de Isérables, à Isérables, président, avec signature collective à deux;
Vouillamoz, Alain, de Isérables, à La Tzoumaz (Riddes), vice-président, avec signature collective à deux;
Glassey, Christian, de Nendaz, à Isérables, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: Glassey, Christian, secrétaire avec signature collective à deux];
Gillioz-Monnet, Gertrude, de Isérables, à Isérables, administratrice, sans droit de signature;
Vouillamoz, Erica, de Isérables, à Isérables, administratrice, sans droit de signature;
Fiduciaire J. Philippoz SA (CHE-106.993.329), à Leytron.