Reports for Anne-Christine Glassey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anne-Christine Glassey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6056044, Commercial Registry Office Valais, (626)
Ecole Suisse de Ski de Nendaz, à Nendaz, CH-626.5.002.338-7, société coopérative (No. FOSC 13 du 21.01.2004, p. 14, Publ. 2081604).
Modification des statuts:
20.11.2010.
Nouvelle raison sociale:
Ecole Suisse de Ski de Nendaz société coopérative.
Nouvel organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guillermin, Jean-Pierre, de Lancy, à Nendaz, président, avec signature collective à deux;
Glassey, Anne-Christine, de Nendaz, à Nendaz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec le directeur et un autre membre;
Fournier, Sylvain, de Nendaz, à Nendaz, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec deux autre membres.
Inscription ou modification de personne(s):
Mariéthoz, Jérôme, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux avec la directrice [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec le directeur et un autre membre];
Praz, Jean-Claude, de Nendaz, à Nendaz, membre, sans droit de signature [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec le directeur et un autre membre];
Aebi, Eugénie, de Nendaz, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Fournier, Xavière, de Nendaz, à Nendaz, directrice, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Loye, Eric, de Nendaz, à Nendaz, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec la directrice [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec le directeur et un autre membre];
Alpes Audit SA (CH-621.3.002.899-8), à Martigny, organe de révision.
Publication number: 2081604, Commercial Registry Office Valais
Ecole Suisse de Ski de Nendaz, à Nendaz, société coopérative (FOSC no 4 du 06.01.2000, p. 86).
Modification des statuts:
2.11.2002.
Personnes et signatures radiées:
Fournier, Jean-Pierre, de Nendaz, à Nendaz, directeur, avec signature collective à deux;
Lang, Jean-Vincent, de Bagnes, à Nendaz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le directeur;
Amacker, Amandus, de Eischoll, à Nendaz, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Loye, Eric, de Nendaz, à Nendaz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec le directeur et un autre membre [précédemment: président, avec signature collective à deux avec le directeur];
Guillermin, Jean-Pierre, de Lancy, à Nendaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le directeur];
Praz, Jean-Claude, de Nendaz, à Nendaz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec le directeur et un autre membre;
Mariéthoz, Jérôme, de Nendaz, à Nendaz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec le directeur et un autre membre;
Glassey, Anne-Christine, de Nendaz, à Nendaz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec le directeur et un autre membre;
Fournier, Sylvain, de Nendaz, à Nendaz, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou à trois avec deux autre membres.