Reports for Martin Glaser
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Glaser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004671988, Commercial Registry Office Zurich, (20)
eliion ag, in Zürich, CHE-116.004.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4037373, Commercial Registry Office Zurich, (20)
eliion ag, in Zürich, CHE-116.004.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2275267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenweger, Kurt, von Oberrohrdorf, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vorlicky, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1909743, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Project Agency GmbH, in Bad Ragaz, CHE-101.826.629, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6990826).
Firma neu:
Project Agency GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenweger, Kurt, von Oberrohrdorf, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].