Reports for Lucas Girardet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lucas Girardet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4097587, Commercial Registry Office Valais, (626)
equipass Sàrl, à Sion, CHE-363.964.678, société à responsabilité limitée (No. FOSC 95 du 20.05.2015, Publ. 2161005).
Nouvelle raison sociale:
equipass Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 26.01.2018.
Inscription ou modification de personne(s):
Girardet, Lucas, de Boussens, à Lausanne, liquidateur, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 42 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: associé, gérant et président, avec signature collective à deux].
Publication number: 2161007, Commercial Registry Office Valais, (626)
Equisol société coopérative, à Sion, CHE-365.167.552, société coopérative (No. FOSC 161 du 22.08.2014, Publ. 1676507).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pellissier, Vincent, de Grimisuat, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Moix, Bernard François, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Girardet, Lucas, de Boussens, à Lausanne, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].
Publication number: 6965098, Commercial Registry Office Valais, (626)
Equisol société coopérative, à Sion, CH-626.5.014.648-3, Rue de l'Industrie 17, 1950 Sion, société coopérative (nouvelle inscription).
Date des statuts:
24.10.2012.
But:
la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations photovoltaïques ainsi que la vente d'énergie renouvelable assurant à ses membres une utilisation de l'énergie produite aux meilleures conditions (cf. statuts pour but complet).
Parts sociales:
CHF 5'000.00.
Organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Communication aux associés:
par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Pellissier, Vincent, de Grimisuat, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Girardet, Lucas, de Boussens, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux;
Moix Cretton, Maude, de Sion, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 24.10.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.