Reports for Elisabeth Gilgen-Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Elisabeth Gilgen-Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005197825, Commercial Registry Office Berne, (36)
Career Consulting Bern AG, in Bern, CHE-111.659.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953487).
Firma neu:
Career Consulting Bern AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o IKA - Treuhand AG, Bernastrasse 37, 3000 Bern 6.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen-Müller, Elisabeth, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004953487, Commercial Registry Office Berne, (36)
Career Consulting Bern AG, in Bern, CHE-111.659.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilgen, Bettina Regula, von Rüeggisberg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen-Müller, Elisabeth, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004508450, Commercial Registry Office Berne, (36)
Career Consulting Bern AG, in Bern, CHE-111.659.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283297).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen-Müller, Elisabeth, von Rüeggisberg, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gilgen, Bettina Regula, von Rüeggisberg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.