Reports for Christoph Oliver Gilgen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Oliver Gilgen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005849559, Commercial Registry Office Berne, (36)
SCHWEIZERISCHER BÜCHSENMACHER- UND WAFFENFACHHÄNDLERVERBAND, in Burgdorf, CHE-488.076.719, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762061).
Domizil neu:
c/o WWB AG, Kirchbergstrasse 186A, 3400 Burgdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angerer, Beat, von Untereggen, in Davos Platz (Davos), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hollenstein, Daniel, von Bettwiesen, in Bettwiesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Daniel, von Buchholterberg, in Burgdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar des Vorstandes [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar];
Gilgen, Christoph Oliver, von Rüeggisberg, in Detligen (Radelfingen), Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Gloor, Beat Ulrich, von Schöftland, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Glauser, Urs Werner, von Jegenstorf, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Münchringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vasella, Romano Edoardo, von Poschiavo, in Jenins, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005647052, Commercial Registry Office Berne, (36)
PHX Phoenix AG, in Matten bei Interlaken, CHE-243.107.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076595).
Statutenänderung:
08.12.2022.
Sitz neu:
Leissigen.
Domizil neu:
Horbacherweg 6, 3706 Leissigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Christoph Oliver, von Rüeggisberg, in Detligen (Wohlen bei Bern), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005230344, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FIFT GmbH, in Altstätten, CHE-102.292.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965199).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Guido, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten SG (Altstätten), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, und ];
Gilgen, Christoph Oliver, von Rüeggisberg, in Detligen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.