Reports for Denise Giger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denise Giger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6426814, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Librodrom GmbH, in Aesch BL, CH-280.4.000.289-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 8, Publ. 5456740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heizmann, Brigitte, von Erschwil, in Duggingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Denise, von Reinach BL, in Reinach BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Giger, Urs, von Reinach BL und Mühlau, in Reinach BL, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 5753758, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Chlotisberg - Ausbildungszentrum des SVKT Frauensportverbandes, in Hitzkirch, CH-100.5.004.664-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, S. 10, Publ. 5255168).
Firma neu:
Genossenschaft Chlotisberg - Ausbildungszentrum des SVKT Frauensportverbandes in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 08.05.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Denise, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin];
Disteli, Markus, von Olten, in Lachen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin und Liquidatorin [bisher: in Wangen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Kleinsteuber, Daniela, von Romanshorn, in Romanshorn, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin und Liquidatorin [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Pauchard, Doris, von Fribourg, in Luzern, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin und Liquidatorin [bisher: in Littau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidenten].
Publication number: 5456740, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Librodrom GmbH, in Aesch BL, CH-280.4.000.289-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 5, Publ. 4094274). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Denise, von Reinach BL, in Reinach BL, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].