Reports for Armin Gfeller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Armin Gfeller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4341393, Commercial Registry Office Berne, (36)
Armin Gfeller GmbH, in Trachselwald, CHE-331.032.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6703116).
Statutenänderung:
29.06.2018.
Firma neu:
Dorfladen Heimisbach GmbH.
Domizil neu:
Thal 122b, 3453 Heimisbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Lebensmittelgeschäfts sowie die Führung und den Betrieb einer Postagentur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Armin, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Barbara, von Rüegsau, in Heimenschwand (Buchholterberg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zijlstra, Gustavo, von Rottenschwil, in Heimenschwand (Buchholterberg), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6703116, Commercial Registry Office Berne, (36)
Armin Gfeller GmbH, in Trachselwald, CH-036.4.054.012-8, Thal, 3453 Heimisbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und Betrieb einer Poststelle. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gfeller, Armin, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4639814, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Detaillistenverbund Treffpunkt, in Bern, CH-035.5.035.542-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 2, Publ. 3077446).
Statutenänderung:
8.11.2006, 5.03.2008.
Zweck vollständig:
Die Genossenschaft Detaillistenverbund Treffpunkt hat zum Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe unter der Marke Treffpunkt den Auftritt und die Marktbearbeitung der angeschlossenen Genossenschafter zu fördern und zu unterstützen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Eintrag gestrichen gemäss Art. 87 j. HRegV] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- und Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist zur Übernahme von mindestens einem Anteilschein von CHF 200.-- verpflichtet.].
Mitteilungen an Genossenschafter:
mit Rundschreiben. Gemäss Erklärung der Mitglieder vom 05.03.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaum, Ernst, von Wattenwil, in Wattenwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Armin, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köchli, Willi, von Triengen, in Moosleerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Nicole, von Wünnewil-Flamatt, in Bösingen, Kontrollstelle;
Jungo, Patrick, von Düdingen, in Plaffeien, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Christian, von Eggiwil, in Eggiwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Frei, Markus Andreas, von Niederbipp, in Courroux, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, René, von Leuggern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Nicole, von Trubschachen, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger-Dahinden, Rita, von Rickenbach LU und Schüpfheim, in Rickenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.