Reports for Ulla Liisa Gertsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulla Liisa Gertsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2810121, Commercial Registry Office Berne, (36)
FINS TOURS S.A., in Mühleberg, CHE-103.577.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1213271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gertsch, Michael Friedrich, von Lauterbrunnen, in Mühleberg, Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Gertsch, Ulla Liisa, von Lauterbrunnen, in Mühleberg, Präsidentin, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Paraïso, Jaana, von Lauterbrunnen, in Petit-Lancy (Lancy), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münger, Anu Maria, finnische Staatsangehörige, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Präsidentin des Verwaltungsrates, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Münger, Thomas Markus, von Wohlen bei Bern, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Christian, von Wohlen bei Bern, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1213271, Commercial Registry Office Berne, (36)
FINS TOURS S.A., in Mühleberg, CH-645.1.002.673-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 5, Publ. 5581500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gertsch, Ernst, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Ulla Liisa, von Lauterbrunnen, in Mühleberg, Präsidentin und Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin und Direktorin mit Einzelunterschrift];
Paraïso, Jaana, von Lauterbrunnen, in Petit-Lancy (Lancy), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Fins Tours S.A. , bisher in N e u e n b u r g , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3220).
Gründungsstatuten:
15.10.1985.
Statutenänderung:
13.02.2001.
Firma neu:
FINS TOURS S.A.
Sitz neu:
M ü h l e b e r g .
Domizil:
Bachacherweg 12, 3203 Mühleberg.
Zweck:
Betrieb eines Reise- und Touristikbüros, insbesondere für Reisen zwischen der Schweiz, Finnland und den Nordländern;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Immobilien erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, durch Publikation im SHAB, Telefax oder Telegramm.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Ernst, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Trehan Burgdorf AG, in Burgdorf, Revisionsstelle [wie bisher];
Gertsch, Ulla Liisa, von Lauterbrunnen, in Mühleberg, Vizepräsidentin und Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gertsch, Michael Friedrich, von Lauterbrunnen, in Mühleberg, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].