Reports for Daniel Gerster
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Gerster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1810407, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektra Winden, in Egnach, CHE-102.375.977, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.1999, S. 1297).
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Winden in Liquidation [Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV)].
Domizil neu:
c/o Rolf Schweizer, 9315 Winden. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Willi, von Muolen, in Winden (Egnach), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerster, Daniel, von Egnach, in Winden (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerster, Hansruedi, von Egnach, in Winden (Egnach), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Rolf, von Rafz, in Winden (Egnach), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Markus, von Muolen und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Winden (Egnach), Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Peter, von Abtwil, in Winden (Egnach), Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schoch, Ulrich, von Herisau, in Winden (Egnach), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enderlin, Christian, von Arbon, in Winden (Egnach), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
HAKA.GERODUR AG, Fabrik für Kunststoff-Produkte, in B e n k e n S G, Fabrikation von und Handel mit Rohren usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.1998, S. 6458).
mit Hauptsitz in:
Gossau SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerster, Daniel, von Egnach, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Mathias, von Grindelwald, in Rapperswil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schmerikon].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
HAKA.GERODUR AG, Fabrik für Kunststoff-Produkte, in G o s s a u S G, Fabrikation von und Handel mit Rohren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.1998, S. 8890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerster, Daniel, von Egnach, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Mathias, von Grindelwald, in Rapperswil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schmerikon].