Reports for Maren Gerlach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maren Gerlach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1217501, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Spitex Knonaueramt, in Affoltern am Albis, CH-020.6.001.697-9, Verein (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, Publ. 6963062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerlach, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Beatrice, von Basel, Romoos und Langrickenbach, in Bonstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Tamara, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6963062, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Spitex Knonaueramt, in Affoltern am Albis, CH-020.6.001.697-9, Werkstrasse 1, 8910 Affoltern am Albis, Verein (Neueintragung).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des nicht im Handelsregister eingetragenen Vereins 'Spitex-Verein Affoltern a.A./Aeugst a.A./Hedingen', in Affoltern am Albis, gemäss Fusionsvertrag vom 12.04.2012 und Bilanz per 31.12.2011 Aktiven von CHF 378'105.54 und Fremdkapital von CHF 274'637.65 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des nicht im Handelsregister eingetragenen Vereins 'Spitexverein Oberamt', in Hausen am Albis, gemäss Fusionsvertrag vom 12.04.2012 und Bilanz per 31.12.2011 Aktiven von CHF 281'382.70 und Fremdkapital von CHF 74'305.35 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Statutendatum:
11.05.2012.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Versorgung der Bevölkerung der durch separate Leistungsvereinbarungen angeschlossenen Gemeinden im medizinischen, pflegerischen, sozialen, hauswirtschaftlichen und gesundheitserhaltenden Sinne. Der Verein kann auch weitere Dienstleistungen anbieten, welche dem Vereinszweck entsprechen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Leistungen der Gemeinden aufgrund der Leistungsvereinbarungen, Erträge aus dem Vereinsvermögen, Entgelt aus den erbrachten Leistungen, weitere Einnahmen.
Eingetragene Personen:
Eicher, Marcel, von Goldingen, in Mettmenstetten, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Erich, von Bülach, in Bonstetten, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimmer, Leonhard, von Knonau und Hedingen, in Hedingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamm, Silvia, von Glarus Nord, in Bonstetten, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerlach, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobel, Christoph, von Obfelden, in Obfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Beatrice, von Basel, Romoos und Langrickenbach, in Bonstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Barbara, von Ingenbohl, in Rifferswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri, Verena, von Weiningen ZH, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi, Barbara, von Wetzikon ZH, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Tamara, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CH-020.3.006.552-8), in Dietikon, Revisionsstelle.
Publication number: 5848670, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ingenieurbüro Gerlach + Partner, Inhaber André Gerlach, bisher in Oberhofen am Thunersee, CH-092.1.016.340-4, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2004, S. 3, Publ. 2060572).
Sitz neu:
Wettswil am Albis.
Domizil neu:
Kirchgasse 23 B, 8907 Wettswil am Albis.
Zweck neu:
Umwelt- und Qualitätsmanagement, Auditierung, Arbeitssicherheit, Risikomanagement.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerlach, Maren, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhofen am Thunersee, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerlach, André, deutscher Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher:in Oberhofen am Thunersee].