Reports for Thomas Gerig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Gerig
Newest SOGC notifications: Thomas Gerig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004795393, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Lapala GmbH, in Bad Ragaz, CHE-292.343.756, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, S.0, Publ. 3261903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerig, Thomas, von St. Gallen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Lukas, von Rüdlingen, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Publication number: HR02-1004692207, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Shapemeans GmbH, bisher in Basel, CHE-223.459.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2824159).
Statutenänderung:
12.06.2019.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouabene, Ghazi, tunesischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gerig, Thomas, von St. Gallen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lüthi, Marcel, von Rüderswil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Morel-Forster, Andreas, von Muolen, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2824159, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Shapemeans GmbH, in Basel, CHE-223.459.474, Neuensteinerstr. 31, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmens, insbesondere auf dem Gebiet der automatischen Bild- und Datenanalyse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 03.05.2016 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt.
Eingetragene Personen:
Gerig, Thomas, von St. Gallen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Marcel, von Rüderswil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bouabene, Ghazi, tunesischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.