Reports for Thomas Lukas Gerber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Lukas Gerber
Newest SOGC notifications: Thomas Lukas Gerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1155911, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
PrimeTax AG, in Stans, CH-020.3.030.547-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197872). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Thomas, von Schangnau, in Beinwil am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
prosper ag treuhand & beratung (CH-170.3.032.343-2), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 5668976, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
PrimeTax AG, in Stans, CH-020.3.030.547-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 13, Publ. 5629722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Silver, von Grindel, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Thomas, von Schangnau, in Beinwil am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5567254, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Rückversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.031.798-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2008, S. 20, Publ. 4651018).
Domizil neu:
Brandschenkestrasse 4, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekholm, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Thomas Roman, von Eschenz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Thomas, von Schangnau, in Beinwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Bernhard, von Meikirch, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valentini, Alessandra, italienische Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Börnecke, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thönnissen, Heinz Josef Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].