Reports for Peter Gerber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Gerber
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Gerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3650903, Commercial Registry Office Berne, (36)
Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Hans-Heinrich, von Erlinsbach (AG), in Murgenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Rafz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschumi, Martin, von Wolfisberg, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birrer, Heinrich, von Luthern, in Nottwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Publication number: 2340067, Commercial Registry Office Valais, (600)
Räss Fleischtrocknerei AG, in Steg-Hohtenn, CHE-108.752.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6220184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Villeneuve (VD), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Strebel, Jean-Pierre, von Lausanne, in Prilly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Alain, von Vevey, in Veytaux, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO SA (CH-550.0.049.632-9), in Epalinges, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Blonay, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saint-Légier-La Chiésaz, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschumi, Martin, von Wolfisberg, in Rupperswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 2027836, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Ympalax GmbH, in Sempach, Import, Export von und Handel mit Lebensmitteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.1999, S. 7838).
Statutenänderung:
4.12.2003.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.-- [bisher: CHF 30'000.--]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Jörg, von Böttstein, in Gunzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Blonay, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in St-Légier-La Chiésaz, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Kraus, Marcel, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.