Reports for Markus Gerber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Gerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5480662, Commercial Registry Office Berne, (36)
ZUT Zentrum für Umwelttechnologie, in Steffisburg, CH-092.5.003.396-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 4, Publ. 812712).
Firma neu:
ZUT Zentrum für Umwelttechnologie in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habegger, Heinz, von Trub, in Thun, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Manfred, von Trub, in Hünibach (Thun), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feller, Hans Rudolf, von Strättligen, in Steffisburg, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Strättligen, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bally, Bernhard, von Heimberg, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Gümligen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matzke, Horst Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohr, Lukas Dr., von Luzern, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüegg, Franz, von Benken SG, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Michel, Peter, von Bern, in Gümmenen (Mühleberg), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 812712, Commercial Registry Office Berne, (36)
ZUT Zentrum für Umwelttechnologie, in Steffisburg, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.1995, S. 518).
Domizil neu:
c/o Fritz Studer AG, Thunstrasse 15, 3612 Steffisburg.
Postadresse neu:
Postfach, 3601 Thun.
Geschäftsdomizil:
Aarefeldstrasse 19, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arquint, Rudolf, von Tarasp, in Wimmis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauler, Samuel, von Trachselwald, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jans, Stefan, von Steinhausen und Kriens, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Theodor, von Endingen, in Biglen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzke, Horst Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Jakob, Manfred, von Trub, in Hünibach (Thun), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Lukas Dr., von Luzern, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Franz, von Benken SG, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Gümligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
GMB Beteiligungen AG, in B e r n , Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2000, S. 463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Werner, von Nidau, in Gümligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Gümligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Rudolf, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Beat, von Wynau, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].