Reports for Heinz Gerber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Gerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3056091, Commercial Registry Office Berne, (36)
SEG-BERN, GENOSSENSCHAFT FÜR EIER UND GEFLÜGEL, in Bern, CHE-104.436.704, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6754120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Ursula, von Dürrenroth, in Dürrenroth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Mont-Tramelan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kanziger, Niklaus, von Koppigen, in Koppigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahno, Monika, von Walperswil, in Heitenried, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3859592, Commercial Registry Office Berne, (36)
Garage Gerber Sàrl, à Tramelan, CH-073.4.006.557-5, location et exploitation d'un garage comprenant tout l'atelier de réparation, les stocks etc., société à responsabilité limitée (FOSC no 160 du 22.08.1997, p. 6120).
Modification des statuts:
6.02.2007.
Nouveau but:
Location et exploitation d'un garage comprenant tout l'atelier de réparation, les stocks, installations et accessoires mobiliers et immobiliers qui en dépendent, commerce de véhicules en tout genre et des accessoires propres à ce secteur ainsi que l'exploitation d'une station-service avec shop-kiosque. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles.
Personnes et signatures radiées:
Gerber, Heinz, de Langnau im Emmental, à Mont-Tramelan, associé, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 18'000.--;
Gerber, Peter, de Langnau im Emmental, à Wahlendorf (Meikirch), associé, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 2'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Gerber, Andreas dit André, de Langnau im Emmental, à Les Reussilles (Tramelan), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: Gerber, André, à Mont-Tramelan, gérant];
Gerber, Markus, de Langnau im Emmental, à Mont-Tramelan, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: à Les Reussilles (Tramelan), gérant].
Publication number: 2524400, Commercial Registry Office Berne, (36)
SEG-BERN, GENOSSENSCHAFT FÜR EIER UND GEFLÜGEL, in Bern, CH-035.5.005.450-5, Unterstützung der einheimischen Geflügel- und Kleintierhaltung usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2004, S. 3, Publ. 2151388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnägi, Andreas, von Schwadernau, in Schwadernau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Christine, von Aeschi bei Spiez, in Tavannes, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Rolf, von Sumiswald, in Kiesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Hans, von Bachenbülach, in Hasle bei Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Walther, Markus, von Kirchlindach, in Kirchlindach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kirchlindach und Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Flückiger, Ursula, von Dürrenroth, in Dürrenroth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Mont-Tramelan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münger, Thomas, von Wohlen bei Bern, in Münchenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.