Reports for Christian Gerber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Gerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004638593, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alpgenossenschaft Schybeschafberg, in Schangnau, CHE-102.326.996, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Anton, von Worb, in Eggiwil, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Therese, von Schangnau, in Konolfingen, Mitglied, Kassierin und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schacher, Johann, genannt Hans, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt (Escholzmatt-Marbach), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirschi, David, von Schangnau, in Trubschachen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3209579, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alpgenossenschaft Schybeschafberg, in Schangnau, CHE-102.326.996, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2003, Publ. 936204).
Statutenänderung:
30.05.2009.
Domizil neu:
Schybenhüttli, 6197 Schangnau.
Zweck neu:
Die seit Jahrzehnten unter der Bezeichnung 'Hirschwendischafberg, auch Schybeberg' benutzte Alpliegenschaft in den Gemeinden Marbach und Schangnau, enthalten 232 Seyrechte, in Rechten und Pflichten zu erwerben und im Grundbuch eintragen zu lassen. Diese Alpliegenschaft zur Sömmerung von Schafen weiter zu betreiben und die Interesse der Schafzüchter in gutfindender Weise zu heben und zu fördern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung vom 23.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schacher, Johann, genannt Hans, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt (Escholzmatt-Marbach), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3084999, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Schangnau, in Schangnau, CHE-102.451.762, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, Publ. 5180676).
Domizil neu:
c/o Fritz Bürki, Schwandweid 200d, 6197 Schangnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Fritz, von Oberdiessbach, in Schangnau, Mitglieder und Kassier der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Bleiken bei Oberdiessbach, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung];
Klötzli, Hans, von Trub, in Schangnau, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hirschi, Christine, von Schangnau, in Schangnau, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Daniel, von Rüderswil, in Schangnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.