Reports for Bernhard Dominik Gerber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Dominik Gerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005759816, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gerber AG Homefashion, in Münsingen, CHE-107.805.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S.6, Publ. 5067604).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Ursula, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ambühl-Gerber, Michelle, von Davos und Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gerber, Michelle, von Langnau im Emmental, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gerber, Serge, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Trevag Treuhand- und Revisions AG (CHE-108.408.405), in Münsingen, Revisionsstelle [bisher: Trevag Treuhand- und Revisions AG].
Publication number: HR02-1005141908, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TEG-Einkaufsgenossenschaft, in Wetzikon (ZH), CHE-107.960.918, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490333).
Statutenänderung:
26.06.2020. Gemäss Erklärung vom 23.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ReviCare GmbH (CHE-208.684.213), in Schönenwerd, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Daniel, von Winterthur, in Würenlos, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Serge, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bigi, Romano, von Altendorf, in Lachen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004951841, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gerber AG Münsingen, in Münsingen, CHE-114.852.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Roland, von Landiswil, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Serge, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].