Reports for Cyrille Georges
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cyrille Georges
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005786300, Commercial Registry Office Valais, (626)
Laiterie Centrale de la Commune d'Evolène société coopérative, à Evolène, CHE-105.588.038, société coopérative (No. FOSC 68 du 09.04.2021, Publ. 1005145695).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaspoz, Jean, dit Michel, de Evolène, à Evolène, administrateur, président, avec signature collective à deux;
Maître, Gilbert, de Evolène, à Evolène, administrateur, caissier, sans droit de signature;
Quinodoz, Antoine, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Follonier, Pierre Joseph, de Evolène, à Evolène, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Georges, Cyrille, de Evolène, à Evolène, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Métrailler, Johann, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Pannatier, Marius, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Rong, Christophe, de Evolène, à Evolène, administrateur, secrétaire et caissier, avec signature collective à deux;
Fauchère, Julien, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Forclaz, Dany, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Métrailler, Lydia, de Evolène, à Evolène, administratrice, sans droit de signature [précédemment: vice-présidente, sans droit de signature].
Publication number: HR02-1004481695, Commercial Registry Office Valais, (626)
Laiterie Centrale de la Commune d'Evolène société coopérative, à Evolène, CHE-105.588.038, société coopérative (No. FOSC 118 du 21.06.2017, Publ. 3593991).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Georges, Cyrille, de Evolène, à Evolène, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Johann, de Evolène, à Evolène, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: 1363453, Commercial Registry Office Valais, (626)
Laiterie Centrale de la Commune d'Evolène société coopérative, à Evolène, CHE-105.588.038, société coopérative (No. FOSC 34 du 17.02.2012, p. 0, Publ. 6556354).
Modification des statuts:
16.12.2009.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par plis simples.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Follonier, Marcel, de Evolène, à La Forclaz (Evolène), secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Trovaz, Jean-Yves, de Evolène, aux Haudères (Evolène), caissier, avec signature collective à deux avec le président;
Chevrier, Maurice, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Follonier, Raymond, de Evolène, à La Sage (Evolène), membre, sans droit de signature;
Métrailler, Jean-Luc, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Lydia, de Evolène, à Evolène, vice-présidente, sans droit de signature;
Georges, Cyrille, de Evolène, à Evolène, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Maître, Gilbert, de Evolène, à Evolène, administrateur et caissier, sans droit de signature;
Follonier, Pierre Joseph, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Forclaz, Michel, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Pannatier, Marius, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Quinodoz, Antoine, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature. Selon déclaration du 24.04.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].