Reports for Céline Gelli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Céline Gelli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005213538, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation AClem, à Chermignon, CHE-109.816.793, fondation (No. FOSC 76 du 22.04.2014, p.0, Publ. 1463119).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gelli, Céline, de Montanaire, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Boscacci, Rosario, de Lausanne, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Chermignon];
Boscacci, Laura, de Freienbach, à Saint-Sulpice (VD), secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Ecublens (VD)];
Hurter, Laurence, de Malters, à Jouxtens-Mézery, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Rocoffort de Vinnière, Grace, de Leukerbad, à Barcelone (ES), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Guidotti, Dott. Patrick, de Bellinzona, à Irvine (US), membre, sans droit de signature [précédemment: de Monte Carasso, à Pasadena (USA), membre, avec signature collective à deux];
Kümin Guidotti, Natalia, de Bellinzona, à Irvine (US), membre, sans droit de signature [précédemment: de Monte Carasso, à Vacallo, membre, avec signature collective à deux].
Publication number: 1463119, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation AClem, à Chermignon, CHE-109.816.793, fondation (No. FOSC 118 du 20.06.2012, p. 0, Publ. 6726404).
Nouvelle organisation:
[mention de l'organisation biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur le 01.01.2012].
Inscription ou modification de personne(s):
Gelli, Céline, de Montanaire, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature.