Reports for Florian Heinz Gehring
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Florian Heinz Gehring
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004845538, Commercial Registry Office Zug, (170)
swiss health quality association, in Zug, CHE-112.806.134, Verein (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehring, Florian Heinz, von Winterthur, in Regensdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004775584, Commercial Registry Office Zug, (170)
AbbVie AG, in Baar, CHE-262.159.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehring, Florian, von Winterthur, in Regensdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufner, Patrick Nicholas, von Basel, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1664493, Commercial Registry Office Zug, (170)
swiss health quality association, in Zug, CHE-112.806.134, Verein (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7217348).
Statutenänderung:
05.03.2014.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laudenbach, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tamásy, Claudia, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Confignon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehring, Florian Heinz, von Winterthur, in Regensdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kessler, Reto Christian, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.