Reports for Philip Gassner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philip Gassner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5964494, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
LANDI Oberseetal, Genossenschaft, in Hochdorf, CH-100.5.006.711-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 12, Publ. 5554236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassner, Philip, von Wald ZH und Zürich, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidiger, Beat, von Hasle LU, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5803938, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SwissFarmerPower Inwil AG, in Inwil, CH-100.3.787.181-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 11, Publ. 5487144).
Statutenänderung:
31.08.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.-- [bisher: CHF 5'300'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.--.
Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 5'300 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.08.2010 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'400'000.-- verrechnet, wofür 3'400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. Der Restbetrag wird durch Bareinlage geleistet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, René, von Bürglen UR, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattman, Josef, von Schenkon, in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty, Stephan, von Altdorf UR und Bürglen UR, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggerschwiler, Christoph, von Kriens und Rothenburg, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Samer, Rolf, von Cham, in Arth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Konrad, von Willisau und Grosswangen, in Willisau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Heiniger, Christoph, von Eriswil, in Flumenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Hans-Kaspar, von Stein SG, in Aarau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Hans Peter, von Oberegg, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uhler, Ernst, von Uttwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassner, Philip, von Wald ZH, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5554236, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
LANDI Oberseetal, Genossenschaft, in Hochdorf, CH-100.5.006.711-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 10, Publ. 4657706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmiger, Fredy, von Altwis, in Altwis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isenegger, Josef, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Feer, Lukas, von Rothenburg, in Rothenburg, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Markus, von Gersau, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmiger, Franz, von Ermensee, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassner, Philip, von Wald ZH und Zürich, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gelfingen];
Wüest, Tamara, von Büron, in Schenkon, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.