Reports for Peter Gasser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Gasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005029860, Commercial Registry Office Zurich, (20)
pegacon gmbh, in Stäfa, CHE-350.337.093, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, S.0, Publ. 2799429).
Firma neu:
pegacon gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Peter, von Günsberg, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004687594, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GIRSCHWEILER PARTNER AG, in Stäfa, CHE-114.819.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Peter, von Günsberg, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girschweiler, Jürg, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2994623, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NPB Neue Privat Bank AG, in Zürich, CHE-109.103.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Peter, von Günsberg, in Stäfa, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollinger, Severino, von Zürich, in Egg, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Fabian, von Eggiwil, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antolinez, Pierre, von Salenstein, in Küsnacht ZH, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mancal, Andrea, von Rapperswil-Jona, in Uetikon am See, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christensen, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sasselli, Sara, von Ascona, in Stäfa, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH];
Enggist, Daniela, von Konolfingen, in Wald ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.