Reports for Irène Gasser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Irène Gasser
Newest SOGC notifications: Irène Gasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3027223, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Fokus Wirtschaftsberatung AG, in Luzern, CHE-106.838.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2200471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Irène, von Lungern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Christoph Walter, von Buochs, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Koch, Roland, von Hitzkirch, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5598898, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Biotech Research Communication BRC GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.4.063.211-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2008, S. 12).
Statutenänderung:
2.04.2010.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
Kilchbühlstrasse 63, 6390 Engelberg.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich in der Förderung, Erforschung, Kommunikation, Aufklärung und Management aller Erkrankungen und Krankheitsbilder, die komplementverbunden oder -verursacht sind, sowie in der Unterstützung aller aufklärenden, forschenden, diagnostischen und therapeutischen Massnahmen im Zusammenhang mit diesen Erkrankungen, insbesondere auf dem Gebiet der Biotechnologie und ihr verwandter Gebiete. Nebenzwecke geändert, siehe Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. [bisher: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Dr. Peter, von Winterthur, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Irène, von Lungern, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Publication number: 4989416, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Fokus Wirtschaftsberatung AG, in Luzern, CH-100.3.021.384-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2006, S. 10, Publ. 3522656).
Statutenänderung:
7.04.2009.
Uebersetzungen der Firma:
(Fokus Wirtschaftsberatung SA) (Fokus Wirtschaftsberatung Ltd.).
Domizil neu:
Auf Hirtenhof 2a, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Unternehmensberatung;
Erbringung sämtlicher Treuhanddienstleistungen;
Verwaltung, Vermietung von und Handel mit Grundstücken;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder rückbestätigtem E-Mail.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Die Belege über die besondere Befähigung sind hinterlegt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Beratungsbüro Dober Adrian, in Arth, Revisionsstelle;
Jöhl, Rainer, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Irène, von Lungern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.