Reports for Dr. Hans-Heini Gasser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Hans-Heini Gasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005813735, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Kleinkraftwerke AG Lungern, in Lungern, CHE-104.341.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, John, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gasser, Dr. Hans-Heini, von Lungern, in Lungern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Pius, von Meggen, in Kerns, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ming, Pirmin, von Lungern, in Lungern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 6784264, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ingenieurbüro Gasser & Partner AG, bisher in Lungern, CH-140.3.001.091-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 12, Publ. 5902104).
Gründungsstatuten:
29.11.1995.
Statutenänderung:
05.07.2012.
Firma neu:
GULENA Immobilien AG.
Sitz neu:
Bubikon.
Domizil neu:
Schachenstrasse 10, 8633 Wolfhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Erstellung und Durchführung von Marketing-, Medien- und Vertriebskonzepten;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung, Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken und Finanzgeschäften aller Art, sowie alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 12.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Dr. Hans-Heini, von Lungern, in Lungern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schwarb, Edwin, von Eiken und Meggen, in Wilen (Sarnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orfida Treuhand + Revisions AG, in Sarnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rolf, von Langnau im Emmental, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3693102, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
BLATEC Blade Technologies AG, in Sarnen, CH-140.3.001.503-3, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Komponenten von Strömungsmaschinen, insbesondere von Rotorblättern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2001, S. 7106).
Firma neu:
BLATEC Blade Technologies AG in Liquidation. Die Gesellschaft wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.12.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Dr. Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (Deutschland), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Friederich, Dr. Rudolf Othmar, von Seengen, in Sachseln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Dr. Hans-Heini, von Lungern, in Lungern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Christian, von Engelberg, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weller, Dr. Thyge, deutscher Staatsangehöriger, in Unterföhring (Deutschland), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Dr. Robert, von Kerns, in Sarnen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.