Reports for Eusebius Gasser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eusebius Gasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005075488, Commercial Registry Office Valais, (600)
SikaBau AG, in Steg-Hohtenn, CHE-391.024.881, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3795389).
Hauptsitz in:
Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Eusebius, von Naters, in St. German (Raron), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Décaillet, Yann Gérard, von Martigny-Combe, in Martigny-Croix (Martigny-Combe), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Publication number: 3795389, Commercial Registry Office Valais, (600)
Berichtigung des im SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 986 vom 07.08.2017 SikaBau AG, in Steg-Hohtenn, CHE-391.024.881, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3690263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Eusebius, von Naters, in St. German (Raron), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung [nicht: Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung].
Publication number: 3690263, Commercial Registry Office Valais, (600)
SikaBau AG, in Steg-Hohtenn, CHE-391.024.881, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, Publ. 6089064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Stephan, von Alt St. Johann, in Visp, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Eusebius, von Naters, in St. German (Raron), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Regotz, Leo, von Staldenried, in Staldenried, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung];
Cretton, Pierre Yves, von Martigny-Combe, in Martigny-Combe, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Cretton, Pierre-Yves, von Martigny].