Reports for Éric Garnier
Mandates
Results for the name Éric Garnier
Holdings
Newest SOGC notifications: Éric Garnier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006088948, Commercial Registry Office Berne, (36)
Choba Choba AG, in Bern, CHE-160.867.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2024, Publ. 1005966692).
Statutenänderung:
19.06.2024. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inauen, Christoph, von Appenzell, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garnier, Éric, französischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knüsel, Ivo Philipp, von Zug, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005697410, Commercial Registry Office Berne, (36)
Choba Choba AG, in Bern, CHE-160.867.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bläsi, Dominic, von Zuchwil, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönberg, Jörg, von Gerlafingen, in Uerikon (Stäfa), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garnier, Éric, französischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inauen, Christoph, von Appenzell, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Castillo Pérez, Maria del Pilar, peruanische Staatsangehörige, in Juanjui (PE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ballard, Tracey, britische Staatsangehörige, in Adligenswil, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Gersau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005267823, Commercial Registry Office Berne, (36)
Choba Choba AG, in Bern, CHE-160.867.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017779).
Statutenänderung:
17.06.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Oliver Erwin, von Gränichen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohner, Martin Lukas, von Rebstein, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bläsi, Dominic, von Zuchwil, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Garnier, Éric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schönberg, Jörg, von Gerlafingen, in Uerikon (Stäfa), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Staudenmaier, Petra, von Wädenswil, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inauen, Christoph, von Appenzell, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Siegenthaler Revision AG (CHE-111.733.828), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.