Reports for Mario Garcia
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mario Garcia
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005699673, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
mario garcia gmbh, in Horw, CHE-343.373.072, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169554).
Statutenänderung:
07.03.2023.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Maihofstrasse 52, 6004 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia, Mario, von Reichenbach im Kandertal, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Emmen].
Publication number: HR02-1005169554, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
create by mario garcia gmbh, in Horw, CHE-343.373.072, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741327).
Statutenänderung:
23.04.2021.
Firma neu:
mario garcia gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Michel Rolf, von Luzern, in Stans, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia, Mario, von Reichenbach im Kandertal, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3741327, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
create by mario garcia gmbh, in Horw, CHE-343.373.072, Kantonsstrasse 51, 6048 Horw, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2017.
Zweck:
Erbringung von gastronomischen Dienstleistungen;
Food Consulting;
Kochkurse;
Food Styling;
Catering;
Dienstleistungen als Privatkoch;
Umsetzung von gastronomischen Konzepten;
Verfassen und Verkauf von Kochbüchern;
Beteiligungen;
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder elektronische Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.08.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Garcia, Mario, von Reichenbach im Kandertal, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krauer, Michel Rolf, von Luzern, in Stans, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.