Reports for Heinrich Garaventa
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Heinrich Garaventa
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005841581, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
FIKOB Invest AG, in Sarnen, CHE-422.999.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaventa, Heinrich genannt Heinz, von Wädenswil, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balaban, Branko, von Sarnen, in Sarnen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005728107, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
FIKOB Invest AG, in Sachseln, CHE-422.999.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3896091).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Kernserstrasse 15, 6060 Sarnen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garaventa, Heinrich genannt Heinz, von Wädenswil, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hütten, in Sachseln].
Publication number: HR02-1005728109, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Real-Handels GmbH, in Sachseln, CHE-104.320.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687819).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Kernserstrasse 15, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten ausüben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verkaufen und belasten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garaventa, Heinrich genannt Heinz, von Wädenswil, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Garaventa, Heinz, von Hütten, in Sachseln].