Reports for Thomas Garaio
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Garaio
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005602201, Commercial Registry Office Berne, (36)
TATKRAFT-werk GmbH, in Bern, CHE-240.015.687, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaio, Thomas, von Plaffeien, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Andreas, von Huttwil, in Kirchlindach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 350 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004459188, Commercial Registry Office Berne, (36)
Oxon AG, in Köniz, CHE-298.021.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737457).
Statutenänderung:
13.09.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Geräte und Software im Bereich des Internets der Dinge. Sie betreibt Innovationsforschung auf eigene und fremde Rechnung und bietet begleitende Dienstleistungen im Bereich Konzeption, Design, Software- und Hardware-Engineering an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garaio, Thomas, von Plaffeien, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen].
Publication number: 4382683, Commercial Registry Office Berne, (36)
TATKRAFT-werk GmbH, in Bern, CHE-240.015.687, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garaio, Thomas, von Plaffeien, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ittigen].