Reports for Margot Gammeter-Grootveld
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Margot Gammeter-Grootveld
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004989243, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Die Couch GmbH, bisher in Winterthur, CHE-136.435.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459021).
Statutenänderung:
04.09.2020.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Die Couch Sàrl) (Die Couch Sagl) (Die Couch Ltd. liab. Co).
Sitz neu:
Sennwald.
Domizil neu:
Burst 1, 9467 Frümsen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von psychologischen Beratungsdienstleistungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 10.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gammeter-Grootveld, Margot, von Burgdorf, in Frümsen (Sennwald), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Winterthur].
Publication number: 1459021, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Die Couch GmbH (Die Couch SARL) (Die Couch SAGL) (Die Couch Ltd liab. Co), in Winterthur, CHE-136.435.979, Hörnlistrasse 83, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2014.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von psychologischen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 10.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gammeter-Grootveld, Margot, von Burgdorf, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 7109938, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NetBreeze GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.020.680-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6642612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böcking, Saskia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Gammeter-Grootveld, Margot, von Burgdorf, in Greifensee, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Krause, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Hostetten-Flüh, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Schömmel, Annette, von Mettmenstetten, in Rüschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Uzdilli, Fatih, türkischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Bienz, Gregor, von Hasle LU, in Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Geiser, Roman, von Langenthal, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kinzler, Markus, von Windisch, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Blancpain, Robert, von Villeret, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cieliebak, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fricker, Hansjörg, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gautschi, Ralf, von Reinach AG, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hoss, Laurent, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kummer, Stefan, von Krattigen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Duksch, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Merz, Charlotte, von Beinwil am See, in Fällanden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kussmaul, Michael, von Hausen AG, in Dällikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Derungs, Jörg, von Disentis/Mustér, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rüeger, Brian, von Kloten, in Kloten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 277 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tosi, Didier, von Winznau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ammer Angel (Fund 2) GmbH & Co. KG, in Hamburg (DE), Gesellschafterin, mit 2305 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cieliebak, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ladner, James, von St. Gallen, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hannich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Krogh, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüf, François, von Uster, in Fehraltorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Microsoft Corporation, in Redmond (WA/US), Gesellschafterin, mit 2866 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Orndorff, Benjamin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mercer Island (WA/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Dolliver, Keith, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bellevue (WA/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Michael, von Hemberg, in Maur, mit Einzelunterschrift.