Reports for Christian Galster
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Galster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005346146, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ENIP AG, in Regensdorf, CHE-172.496.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galster, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005091386, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ENIP ELEKTRO AG, in Regensdorf, CHE-160.938.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628056).
Firma neu:
ENIP ELEKTRO AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
ENIP ELEKTRO AG in Liquidation, Liquidationsadresse: c/o ENIP AG, Bahnstrasse 60, 8105 Regensdorf.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätschmann, Daniela, von Jonschwil, in Schneisingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lombardi Estefania, Barbara, spanische Staatsangehörige, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galster, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ikonomidis, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardi, Salvatore, von Oberentfelden, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004626027, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ENIP AG, in Regensdorf, CHE-172.496.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4440467).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Thomas, von Langnau im Emmental, in Glarus Nord, mit Kollektivprokura zu zweien;
Galster, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ikonomidis, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.