Reports for Peter Galliker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Galliker
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Galliker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004996370, Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Kiesental Genossenschaft, in Bowil, CHE-103.184.747, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774346).
Statutenänderung:
03.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Peter, von Beromünster, in Grosshöchstetten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Hanspeter, von Trub, in Grosshöchstetten, Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Peter Dr., von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inderwildi, Thomas, von Reichenbach im Kandertal, in Kirchdorf BE, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grossenbacher, Alexandra, von Trachselwald, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernández, José, von Leukerbad, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3464525, Commercial Registry Office Berne, (36)
Solidaritätsstiftung Alterswohnen Grosshöchstetten, in Grosshöchstetten, CHE-109.490.154, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Hans Ulrich, von Trub, in Grosshöchstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Peter, von Beromünster, in Grosshöchstetten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schärer, Therese, von Thunstetten, in Grosshöchstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1642945, Commercial Registry Office Berne, (36)
Solidaritätsstiftung Alterswohnen Grosshöchstetten, in Grosshöchstetten, CHE-109.490.154, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618114).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Peter, von Beromünster, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Therese, von Thunstetten, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber Treuhand + Revision AG (CHE-103.310.526), in Grosshöchstetten, Revisionsstelle [bisher: Gerber Treuhand + Revision AG (CH-035.3.008.835-4)].