Reports for Arno Galliker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arno Galliker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005610761, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
digimize GmbH, in Ballwil, CHE-141.596.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813233).
Firma neu:
digimize GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Samuel, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Galliker, Arno, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Galliker, Roger, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ballwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005346373, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Galliker Ballwil AG, in Ballwil, CHE-101.166.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2009, S.11, Publ. 5357044).
Statutenänderung:
23.11.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Transport- und Reiseunternehmens sowie den Kauf, den Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Übernahmevertrag vom 26.03.1990 und Bilanz per 31.12.1989 übernahm die Gesellschaft von Josef Galliker, 1933, von Ballwil und Willisau-Land, in Ballwil, sämtliche Aktiven (inklusive Goodwill von CHF 64'000.--) seiner bisherigen Einzelfirma "Josef Galliker", in Ballwil, sowie die Grundstücke Nrn. 371, 386 und 426, alle GB Ballwil im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 1'961'876.66 und sämtliche Passiven sowie die Grundpfandschulden im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 1'330'059.60. Vom Aktivenüberschuss und Übernahmepreis von CHF 631'817.06 wurden CHF 600'000.-- an das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Arno, von Ballwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004813233, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
digimize GmbH, in Ballwil, CHE-141.596.157, Margrethenstrasse 8, 6275 Ballwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere von digitalen Dienstleistungen im In- und Ausland;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Galliker, Samuel, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Galliker, Arno, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Galliker, Roger, von Ballwil, in Ballwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.