Reports for Harri Galli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Harri Galli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4643206, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ASec IT Solutions AG, in Dietlikon, CH-020.3.027.422-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2005, S. 20, Publ. 2812666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Harri, von Landiswil, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Christian, von Schwellbrunn, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Peter, von Birrwil, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3855982, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PC-Power GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.027.622-7, Handel mit elektronischen Geräten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 21, Publ. 1203042).
Statutenänderung:
6.03.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Harri, von Landiswil, in Neftenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galli, Urs, von Eggiwil, Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Gachnang, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--].
Publication number: 2832620, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Check Point Software Technologies (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.023.445-7, Erbringung von Computerdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2004, S. 18, Publ. 2378256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Harri, von Landiswil, in Neftenbach, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Desheh, Eyal, israelischer Staatsangehöriger, in Mevareret Tzion (Israel), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenner, Petra, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter, Jean Marc, von Eischoll, in Kilchberg ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.