Reports for Christine Gagnebin-Diacon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Gagnebin-Diacon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004914736, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation Colette Grosjean, à Biel/Bienne, CHE-109.607.479, fondation (No. FOSC 58 du 22.03.2012, p.0, Publ. 6604932).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dalla Piazza, Aldo, de Tramelan, à Courtelary, président, avec signature collective à deux;
Graf, Frédéric, de Oeschenbach, à Nidau, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Zürcher, Pierre Etienne, de Rüderswil, à Biel/Bienne, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Goudet, Anne, ressortissante française, à Bern, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: 3398673, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation Mémoires d'Ici, à Saint-Imier, CHE-109.183.143, fondation (No. FOSC 64 du 04.04.2016, Publ. 2756369).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marti, Laurence, de Rapperswil (BE), à Aubonne, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature].
Publication number: 4944336, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation Colette Grosjean, à Biel/Bienne, CH-073.7.013.905-0, fondation (No. FOSC 169 du 01.09.2004, p. 4, Publ. 2429812).
Modification de l'acte de fondation:
28.11.2008.
Nouvelle organisation:
Conseil de fondation et organe de révision.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zürcher, Paul, de Rüderswil, à Meinisberg, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, membre, avec signature collective à deux.