Reports for Markus Gäumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Gäumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4025807, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Häutligen, in Häutligen, CHE-102.056.816, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, Publ. 5504778).
Domizil neu:
c/o Nicole Graf, Haldenweg 37, 3510 Häutligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäumann, Markus, von Häutligen, in Häutligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Graf, Ulrich genannt Ueli, von Häutligen, in Häutligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Gäumann, Willi, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin Hans, von Schlosswil, in Häutligen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Gäumann, Jürg, von Häutligen, in Häutligen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Mosimann, Heinz, von Schwarzenburg, in Häutligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Nicole, von Häutligen, in Häutligen, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Graf, Nicole, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident].
Publication number: 1095921, Commercial Registry Office Berne, (36)
ELIN GmbH, bisher in Allschwil, CH-280.4.007.221-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2005, S. 5, Publ. 2630548).
Gründungsstatuten:
09.01.2004.
Statutenänderung:
29.08.2013.
Sitz neu:
Urtenen-Schönbühl.
Domizil neu:
c/o Elin Hroarsdottir, Längenrüppstrasse 10, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Überwachung und Monitoring von klinischen Studien im medizinischen Bereich. Ferner bezweckt die Gesellschaft das Entwerfen und die Herstellung von Dekorationsgegenständen. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 29.08.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hroarsdottir, Elin, von Sonvilier, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Allschwil und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Gäumann, Markus, von Häutligen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6741078, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Aaretal, Genossenschaft, in Wichtrach, CH-035.5.010.188-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, Publ. 6143700).
Statutenänderung:
01.05.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Belp-Längenberg, Genossenschaft, in Belp (CH-035.5.005.598-5), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 5'890'929.63 und Fremdkapital von CHF 3'672'172.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Aare, Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäumann, Markus, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Hans Rudolf, von Arni BE, in Oppligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen, Walter, von Konolfingen, in Gerzensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Hans, von Wichtrach, in Kehrsatz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.