Reports for Linda Gaeta
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Linda Gaeta
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6018856, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Caritas Aargau, in Aarau, CH-400.6.005.095-9, Verein (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2008, S. 2, Publ. 4648864).
Statutenänderung:
21.11.2009.
Name neu:
Gemeinnütziger Verein Caritas Aargau.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt namentlich in den römisch-katholischen Pfarreien und Kirchgemeinden des Kantons Aargau die Förderung des diakonischen Denkens und Handelns auf der Grundlage der Botschaft Christi. Der Verein engagiert sich solidarisch, friedensfördernd und nachhaltig für die gesamte Gesellschaft des Kantons ungeachtet der religiösen und politischen Anschauungen sowie der ethnischen Zugehörigkeit der Zielgruppen.
Mittel neu:
Beiträge der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau, der Caritas Schweiz, von staatlichen Körperschaften, Pfarreien, Stiftungen und anderen mehr, Beiträge und Spenden von Einzelpersonen, Erträge aus Sammlungen, Warenverkäufen, Sponsoring, weiteren Aktionen und Dienstleistungen, Schenkungen, Legate und Beiträge irgendwelcher Art, Vermögenserträge, Eingehen von Schuldverpflichtungen sowie Einnahmen von Leistungsverträgen/-vereinbarungen.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trost, Eugen, von Emmen, in Niederrohrdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaeta, Linda, von Wigoltingen, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Agnes, von Wittnau, in Wölflinswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Beat, von Dallenwil, in Bottenwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Thomas, von Kerns, in Buttwil, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Elisabeth, von Gondiswil, in Niedergösgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkard, Flurin, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5726188, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Häselistiftung für das Fricktal, in Zeihen, CH-400.7.001.597-8, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 1, Publ. 2118326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tosin, Mario, von Basel, in Eiken, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaeta, Linda, von Wigoltingen, in Rheinfelden, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
STREMA Treuhand AG (CH-400.3.021.679-3), in Rheinfelden, Revisionsstelle;
Cali, Elisabetta, italienische Staatsangehörige, in Hornussen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hunziker, Roland, von Othmarsingen und Münchwilen AG, in Münchwilen AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Criscione Schneider, Marcella, von Möhlin und Basel, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4648864, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Caritas Aargau, in Aarau, CH-400.6.005.095-9, Verein (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2004, S. 2, Publ. 2137114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wessling, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Thomas, von Eiken, in Herznach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Albert, von Triengen, in Waltenschwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Josef, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Margrit, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaeta, Linda, von Wigoltingen, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Agnes, von Wittnau, in Wölflinswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.