Reports for Silvan Gabathuler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvan Gabathuler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005965931, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
LANDI Wartau (Landwirtschaftliche Genossenschaft Wartau), in Wartau, CHE-107.793.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zogg, Fridolin, von Wartau, in Weite (Wartau), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabathuler, Silvan, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gabathuler, Alexander, von Wartau, in Weite (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005297417, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Burgruine Wartau, in Wartau, CHE-101.952.375, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, S.0, Publ. 3476567).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Organisation neu:
[Bemerkung zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari, Denis, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernold, Andreas, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gauer, Christian, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauer, Matthias, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabathuler, Alexander, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabathuler, Silvan, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005287940, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
LANDI Wartau (Landwirtschaftliche Genossenschaft Wartau), in Wartau, CHE-107.793.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3125891).
Statutenänderung:
16.11.2019.
Zweck neu:
Die LANDI bezweckt die Verbesserung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe.
Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch:
Vermittlung von zweckmässigen Bedarfsartikeln und Hilfsstoffen für den land- und hauswirtschaftlichen sowie gewerblichen Bedarf;
die zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
Durchführung von Kursen, Vorträgen, kultureller und geselliger Anlässe. Die LANDI kann die Landwirtschaft gegenüber den Behörden vertreten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Christian, von Wartau, in Weite (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tischhauser, Heinz, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabathuler, Silvan, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Herbert, von Sargans, in Sargans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713) [ CH-320.3.022.132-3], in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CH-320.3.022.132-3)].